Vorsitzende: |
Homann-Eckhardt, Nina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 18.11.2015 | von 01.07.2014 bis 18.11.2015 | Ratsmitglied / Vorsitzende | Ratsmitglied / Vorsitzende |
Mitglieder: |
Beckers, Til | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 26.09.2022 | von 10.11.2020 bis 26.09.2022 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.12.2016 | 09.11.2020 | von 13.12.2016 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brunsch, Detlef | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 13.02.2017 | von 01.07.2014 bis 13.02.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Cosse, Gerhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.03.2018 | von 01.07.2014 bis 31.03.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Crisandt, Isabella | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 31.07.2017 | von 01.07.2014 bis 31.07.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Homann-Eckhardt, Nina | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.11.2015 | 09.11.2020 | von 19.11.2015 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Huesmann, Stephan | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 14.02.2017 | 09.07.2018 | von 14.02.2017 bis 09.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Huesmann, Stephan | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 17.01.2022 | von 10.11.2020 bis 17.01.2022 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kahle, Norbert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2018 | 09.11.2020 | von 08.05.2018 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kordfelder, Angelika Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 20.10.2015 | von 01.07.2014 bis 20.10.2015 | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin |
Kutheus, Stefan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 24.02.2021 | von 10.11.2020 bis 24.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lenz, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lüttmann, Peter Dr. | | Mitglied | Mitglied | 03.11.2015 | 18.11.2015 | von 03.11.2015 bis 18.11.2015 | |
Niehues, Josef | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 04.11.2016 | von 01.07.2014 bis 04.11.2016 | Sachkundiger Bürger / 2. Stellv. Vorsitzender | Sachkundiger Bürger / 2. Stellv. Vorsitzender |
Raatgering, Hermann-Josef | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 01.05.2016 | von 01.07.2014 bis 01.05.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Reiske, Michael | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 31.05.2016 | 09.11.2020 | von 31.05.2016 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2017 | 09.11.2020 | von 26.09.2017 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied / 1. Stellv. Vorsitzender |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.03.2021 | 31.12.2022 | von 16.03.2021 bis 31.12.2022 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Thörner, Dirk | FDP | FDP sachkundige(r) Bürger(in) | sachkundige(r) Bürger(in) | 31.03.2020 | 09.11.2020 | von 31.03.2020 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Völkening, Bettina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.11.2020 | 24.02.2021 | von 10.11.2020 bis 24.02.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wennemann, Herbert | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 10.07.2018 | 30.03.2020 | von 10.07.2018 bis 30.03.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Vertreter: |
Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 13.12.2016 | 09.11.2020 | von 13.12.2016 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Berardis, Antonio | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.09.2006 | 20.10.2009 | von 05.09.2006 bis 20.10.2009 | |
Blaszyk, Udo | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 29.11.2018 | von 01.07.2014 bis 29.11.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Bonk, Udo | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 13.12.2016 | von 01.07.2014 bis 13.12.2016 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brauer, Volker | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 15.03.2021 | von 10.11.2020 bis 15.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Brockmeier, Alexander | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.07.2018 | von 01.07.2014 bis 09.07.2018 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Glauch, Helmut | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.10.2015 | 01.10.2016 | von 01.10.2015 bis 01.10.2016 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Huesmann, Stephan | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.07.2018 | 09.11.2020 | von 10.07.2018 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 07.05.2018 | von 01.07.2014 bis 07.05.2018 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kohlsche, Horst | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2017 | 09.11.2020 | von 26.09.2017 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kutheus, Stefan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.03.2019 | 09.11.2020 | von 26.03.2019 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Niemeyer, Jürgen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 25.09.2017 | von 01.07.2014 bis 25.09.2017 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 16.01.2023 | von 10.11.2020 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Röder, Heribert | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 30.09.2015 | von 01.07.2014 bis 30.09.2015 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Roscher, Jürgen | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 15.03.2021 | von 10.11.2020 bis 15.03.2021 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Schauer, Milena | | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.03.2019 | 31.07.2024 | von 26.03.2019 bis 31.07.2024 | Beigeordnete | Beigeordnete |
Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 16.01.2023 | von 16.03.2021 bis 16.01.2023 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Thörner, Dirk | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 10.11.2020 | 17.01.2022 | von 10.11.2020 bis 17.01.2022 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
Tümmers, Ursula | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
Völkening, Bettina | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.09.2017 | 09.11.2020 | von 26.09.2017 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wilp, Josef | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 01.07.2014 | 09.11.2020 | von 01.07.2014 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Zimmermann, Christel | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 08.05.2018 | 09.11.2020 | von 08.05.2018 bis 09.11.2020 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |